Turgut özal başbakanlık dönemi
Bundan önce, 1983-1989 yılları arasında 5 yıl 10 ay boyunca başbakanlık ve aynı zamanda Anavatan Partisi genel başkanlığı görevlerinde bulunan Özal cumhurbaşkanlığı görevi sürerken ölen Mustafa Kemal Atatürk'ün ardından, görevi başında ölen ikinci cumhurbaşkanıdır.
1984 yılında kim başbakan?
45. Türkiye Hükûmeti'nin Başbakanı Turgut Özal.
Turgut Özal hangi yılda cumhurbaşkanı oldu?
17 April 1993Turgut Özal / Date of death
Turgut Özal ne zaman iktidar oldu?
9 November 1989 – 17 April 1993Turgut Özal / Presidential term
1987 de hangi hükümet vardı?
Türkiye Hükûmeti veya II. Özal Hükûmeti, Turgut Özal'ın başkanlığında, 21 Aralık 1987 tarihinde kuruldu. Anavatan Partisi tarafından kurulan Hükûmet, 9 Kasım 1989 tarihine kadar görev yaptı.
1983 basbakan kim?
12 Eylül 1980 Askerî darbesinden sonra Millî Güvenlik Konseyi tarafından hükûmeti kurmakla 1980 yılının Ağustos ayında emekli Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emekli olan Bülend Ulusu görevlendirildi. Bülend Ulusu, yeniden serbest seçimlerin yapıldığı 1983 yılına değin başbakanlık yaptı.
Türkiyenin 3 başbakanı kimdir?
Türkiye Cumhuriyeti başbakanları (1923–2018)
№ | Başbakan | Görevden Ayrılma |
---|---|---|
(1) | İsmet İnönü (1884–1973) | 1 Kasım 1937 |
3 | Celal Bayar (1883–1986) | 11 Kasım 1938 |
25 Ocak 1939 | ||
4 | Refik Saydam (1881–1942) | 3 Nisan 1939 |
Süleyman Demirel kaç yıl iktidarda kaldı?
16 Mayıs 1993 – 16 Mayıs 2000Suleyman Demirel / Başkanlık dönemi